დაარსდა 1907 წელს. ეს თემა ვერ ვნახე და გადავწყვიტე გამეხსნა მგონი ღირსია ფენერბაჰჩე 1 თემის.
GoalkeepersVolkan Demirel 1 2002 Kartalspor 27 October 1981 Turkish
Serdar Kulbilge 22 2005 Bursaspor 7 July 1980 Turkish
Volkan Babacan 88 2005 Fenerbahçe PAF 11 August 1988 Turkish
Mert Günok 89 2007 Fenerbahçe PAF 1 March 1989 Turkish
DefendersDiego Lugano 2 2006 São Paulo 2 November 1980 Uruguayan Italian
Roberto Carlos 3 2007 Real Madrid 10 April 1973 Brazilian Spanish
Yasin Çakmak 5 2007 Çaykur Rizespor 6 January 1985 Turkish
Wederson 6 2007 Ankaraspor 22 July 1981 Brazilian Turkish
Can Arat 17 2001 Fenerbahçe PAF 21 January 1984 Turkish
Önder Turacı vice-Vice-captain 19 2004 Standard Liège 14 July 1981 Turkish Belgian
Edu Dracena 36 2006 Cruzeiro 18 May 1981 Brazil Italian
Gökhan Gönül 77 2007 Gençlerbirliği OFTAŞ 4 April 1985 Turkish
MidfieldersStephen Appiah 4 2005 Juventus 24 December 1980 Ghanaian
Kemal Aslan vice-Vice-captain 7 2003 Gaziantepspor 24 October 1981 Turkish
Mehmet Aurélio 15 2003 Trabzonspor 15 December 1977 Turkish Brazilian
Ali Bilgin 18 2007 Antalyaspor 17 December 1981 Turkish German
Alex Captain 20 2004 Cruzeiro 14 September 1977 Brazilian
Selçuk Şahin 21 2003 İstanbulspor 31 January 1981 Turkish
Deniz Barış 24 2004 Gençlerbirliği 2 July 1977 Turkish German
Uğur Boral 25 2006 Gençlerbirliği 14 April 1982 Turkish
Gürhan Gürsoy 32 2004 Adanaspor 24 September 1987 Turkish Bulgarian
Claudio Maldonado 33 2008 Santos 3 January 1980 Chilean Brazilian
StrikersColin Kâzım-Richards 8 2007 Sheffield United 26 August 1986 Turkish English
Mateja Kežman 9 2006 Atlético Madrid 12 April 1979 Serbian
Semih Şentürk vice-Vice-captain 23 1999 Fenerbahçe PAF 29 April 1983 Turkish
İlhan Parlak 38 2007 Kayserispor 19 January 1987 Turkish
Deivid 99 2006 Sporting Lisbon 22 October 1979 Brazilian
Football honours * Turkish Super League Championships:
o Winners (17): 1959, 1960-61, 1963-64, 1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75, 1977-78, 1982-83, 1984-85, 1988-89, 1995-96, 2000-01, 2003-04, 2004-05, 2006-07
o Runners-up (15): 1960, 1961-62, 1966-67, 1970-71, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1983-84, 1989-90, 1991-92, 1993-94, 1997-98, 2001-02, 2005-06
* Turkish Cup:
o Winners (4): 1968, 1974, 1979, 1983
o Runners-up (7): 1963, 1965, 1989, 1996, 2001, 2005, 2006
* Turkish Super Cup
o Winners (1): 2007
* Balkans Cup:
o Winners (1): 1966-67
* Atatürk Cup:
o Winners (2): 1964, 1998
* President Cup:
o Winners (6): 1968, 1973, 1975, 1984, 1985, 1990
* Chancellor Cup:
o Winners (8): 1945, 1946, 1950, 1973, 1980, 1988, 1992, 1998
* TSYD Cup:
o Winners (12): 1969, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1982, 1985, 1986, 1994, 1995
* Turkish Football Championship:
o Winners (3): 1932-33, 1934-35, 1943-44
* Istanbul Football League:
o Winners (16): 1911-12, 1913-14, 1914-15, 1920-21, 1922-23, 1929-30, 1932-33, 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1943-44, 1946-47, 1947-48, 1952-53, 1956-57, 1958-59
* Istanbul Football Cup:
o Winners (1): 1944
* Fleet Cup:
o Winners (4): 1982, 1983, 1984, 1985
* Istanbul Shield:
o Winners (4): 1930, 1934, 1938, 1939
* National Heap:
o Winners (6): 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46, 1949-50
* Spor-Toto Cup:
o Winners (1): 1967
* General Harrington Cup:
o Winners : 1923[65]
Presidents * 1907–1908 N. Ziya Songülen
* 1908–1909 Ayetullah Bey
* 1909–1910 Tevfik H. Taşçı
* 1911–1912 O. Fuat Efendi
* 1912–1914 H. Hüsnü Kayacan
* 1914–1915 Hulusi Salih Paşa
(Salih Hulusi Kezrak)
* 1915–1916 M. Sabri Toprak
* 1916–1918 Dr. Nazım Bey
* 1918–1919 İ. A. Nuri Sekizinci
* 1920–1923 Ömer Faruk Efendi
* 1924–1927 Nasuhi Baydar
* 1928–1932 M. Menemencioğlu
* 1932–1933 Sait S. Cihanoğlu
* 1933–1934 Hayri Celal Atamer
* 1934–1950 Şükrü Saraçoğlu
* 1950–1951 Ali M. Hacıbekir
* 1951–1953 O. Kavrakoğlu
* 1953–1954 Bedii Yazıcı
* 1955–1957 Zeki Rıza Sporel
* 1958–1959 Agah Erozan
* 1960–1960 Medeni Berk
* 1960–1961 Hasan Kamil Sporel
* 1961–1962 Razi Trak
* 1962–1966 İsmet Uluğ
* 1966–1974 Faruk Ilgaz
* 1974–1976 Emin Cankurtaran
* 1976–1980 Faruk Ilgaz
* 1980–1981 Razi Trak
* 1981–1983 Ali Şen
* 1983–1984 Faruk Ilgaz
* 1984–1986 Fikret Arıcan
* 1986–1989 Tahsin Kaya
* 1989–1993 Metin Aşık
* 1993–1994 Güven Sazak
* 1994–1994 Hasan Özaydın
* 1994–1998 Ali Şen
* 1998— Aziz Yıldırım
This post has been edited by VILLA on 31 Mar 2008, 16:35